役員の状況
福山裕幸
2019年3月の株式保有割合0%(3,800株)
- 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
700株 - 2017年3月
取締役 - 0%
1,800株 - 2018年3月
取締役 - 0%
2,800株 - 2019年3月
取締役 - 0%
3,800株
略歴
1965年4月 | 株式会社日立製作所入社 |
1990年5月 | 日立エアコンディショニングプロダクツマレーシア社社長 |
1999年4月 | 株式会社日立製作所理事家電グループ 家電営業本部長 |
2000年4月 | 株式会社日立GEライティング 取締役社長 |
2002年11月 | 株式会社日立製作所理事 品質保証本部長 |
2007年4月 | 同社執行役常務 品質保証・生産技術担当 |
2008年3月 | 同社退任 |
2008年4月 | 福山裕幸技術士事務所代表(現任) |
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1942年12月15日