役員の状況
伊藤裕剛
2022年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1984年4月 1985年11月 1993年6月 | 三共生興株式会社入社 同社香港支店赴任 Sankyo Seiko Europe(France)S.A.出向 |
1995年8月 2005年4月 | 株式会社電通西日本入社 同社神戸支社支社長 |
2009年4月 2012年4月 | 同社広島支社副支社長(支社長職) 同社大阪本社営業統括室室長 |
2016年3月 | 同社姫路オフィスオフィス長 |
2019年1月 | 同社神戸支社エグゼクティブプロジェクトマネジャー |
2020年6月 | 当社取締役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960年6月5日