役員の状況
橋原正明
2021年12月の株式保有割合0.001%(3,390株)
- 2014年12月
執行役
マーケティング部門長 - 0%
0株 - 2015年12月
執行役
マーケティング部門長 - 0%
0株 - 2016年12月
執行役
マーケティング部門長 - 0%
0株 - 2017年12月
常務執行役
商品販売企画部門長 - 0%
0株 - 2018年12月
常務執行役
販売企画部門長 - 0%
1,200株 - 2019年12月
常務執行役
販売企画部門長 - 0%
1,200株 - 2020年12月
専務執行役
サプライチェーン・マネジメント部門長 - 0%
1,200株 - 2021年12月
専務執行役
マーケティング部門長 - 0.001%
3,390株
略歴
2005年11月 | 株式会社パワー・インタラクティブ入社 |
2009年4月 | 新生フィナンシャル株式会社入社 |
2011年11月 | 当社入社 |
2012年3月 | 当社マーケティング部長 |
2014年6月 | 当社マーケティング部門長 |
2015年3月 | 当社執行役マーケティング部門長 |
NAVIMRO Co.,Ltd.理事 | |
2016年7月 | 当社執行役商品販売企画部門長 |
2018年3月 | 当社常務執行役商品販売企画部門長 |
2019年1月 2021年1月 2021年3月 2021年3月 | 当社常務執行役販売企画部門長 当社常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長 当社常務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長商品部門長 当社専務執行役サプライチェーン・マネジメント部門長商品部門長 |
2021年4月 2021年5月 2021年11月 | 専務執行役商品部門長 専務執行役データマーケティング部門長 専務執行役マーケティング部門長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1981年5月28日