臨時報告書
- 【提出】
- 2021/05/07 12:17
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当行は、2021年4月30日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
新たに代表取締役となる者
※所有株式数につきましては、2021年3月31日現在で記載しております。
代表取締役でなくなる者
※所有株式数につきましては、2021年3月31日現在で記載しております。
新たに代表取締役となる者の略歴
浅 井 隆 彦(あさい たかひこ)
以上
氏 名 (生年月日) | 新役職名 | 現役職名 | 異動年月日 | 所有株式数※ |
浅井 隆彦 (1963年10月17日) | 取締役副頭取 (代表取締役) | 常務取締役 | 2021年6月の定時株主総会終了後 | 13,293株 |
※所有株式数につきましては、2021年3月31日現在で記載しております。
代表取締役でなくなる者
氏 名 (生年月日) | 新役職名 | 現役職名 | 異動年月日 | 所有株式数※ |
湯本 昭一 (1956年7月9日) | 取締役会長 | 取締役頭取 (代表取締役) | 2021年6月の定時株主総会終了後 | 99,473株 |
※所有株式数につきましては、2021年3月31日現在で記載しております。
新たに代表取締役となる者の略歴
浅 井 隆 彦(あさい たかひこ)
生年月日 | (1963年10月17日 生) | |
職歴 | 1987年 4月 | 当行入行 |
2005年 9月 | 軽井沢支店長 | |
2008年 6月 | 融資部付 | |
2010年 6月 | 松代支店長 | |
2013年 6月 | 東京営業部営業一部長 | |
2015年 6月 | リスク統括部長 | |
2016年 6月 | 融資部長 | |
2017年 6月 | 執行役員融資部長 | |
2018年 6月 | 常務執行役員本店営業部長 | |
2019年 6月 | 常務取締役(現職) | |
2021年 6月 | 取締役副頭取(代表取締役)(新役職) |
以上