役員の状況
タリサ・ワタナゲス
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1975年6月 | タイ銀行入行 |
1988年1月 | 国際通貨基金(IMF)エコノミスト(出向) |
2002年10月 | タイ銀行副総裁 |
2006年11月 | 同行総裁 |
2010年9月 | 同退任 |
2013年3月 | The Siam Cement Public CompanyLimited社外取締役 |
2017年6月 | 当社社外取締役(現職) |
その他
- 生年月日
- 1949年11月30日