臨時報告書
- 【提出】
- 2019/03/22 16:36
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当行の代表取締役に異動がありますので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき本報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
代表取締役の就任
代表取締役の退任
以 上
氏 名 (生年月日) | 役 職 名 | 主 要 略 歴 | 所 有 株式数 (株) | 異 動 年月日 | |||
(1959年3月30日生) | 取締役 (代表取締役) 兼 副頭取執行役員 | 1983年4月 株式会社住友銀行入行 2012年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2013年4月 同常務執行役員 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ専務執行役員(現職) 株式会社三井住友銀行専務執行 役員 2019年3月 同取締役兼専務執行役員(現職) | ― | 2019年 4月1日 就 任 | |||
大 島 眞 彦 (1960年9月13日生) | 取締役 (代表取締役) 兼 副頭取執行役員 | 1984年4月 株式会社三井銀行入行 2012年4月 株式会社三井住友銀行執行役員 2014年4月 同常務執行役員 2017年3月 同取締役兼常務執行役員 2017年4月 同取締役兼専務執行役員 2018年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ執行役専務(現職) 株式会社三井住友銀行専務執行 役員 2019年3月 同取締役兼専務執行役員(現職) | ― | 2019年 4月1日 就 任 | |||
夜 久 敏 和 (1962年3月3日生) | 取締役 (代表取締役) 兼 副頭取執行役員 | 1984年4月 株式会社住友銀行入行 2012年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ人事部長 株式会社三井住友銀行執行役員 2014年4月 同常務執行役員 2016年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ常務執行役員 2017年3月 株式会社三井住友銀行取締役兼 常務執行役員 2017年4月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ専務執行役員 株式会社三井住友銀行取締役兼 専務執行役員(現職) 2017年6月 株式会社三井住友フィナンシャル グループ取締役 執行役専務 (現職) | ― | 2019年 4月1日 就 任 |
代表取締役の退任
氏 名 (生年月日) | 役名及び職名 | 所有株式数(株) | 異動年月日 |
荻 野 浩 三 (1958年5月9日生) | 取締役 (代表取締役) 兼 副頭取執行役員 | ― | 2019年4月1日 退 任 |
成 田 学 (1959年3月29日生) | 取締役 (代表取締役) 兼 副頭取執行役員 | ― | 2019年4月1日 退 任 |
以 上