役員の状況
三宮昌子
2022年3月の株式保有割合0.091%(前回報告+0.012%、16,000株)
- 2015年3月
取締役
監査部長 - 0.003%
6,000株 - 2016年3月+0.007%
取締役
監査部長 - 0.01%
17,000株 - 2017年3月+0.011%
常務取締役
事務システム部長 - 0.021%
37,000株 - 2018年3月+0.025%
常務取締役
事務システム部長 - 0.046%
5,000株 - 2019年3月-0.001%
常務取締役 - 0.045%
8,000株 - 2020年3月+0.017%
常務取締役
営業本部長 - 0.062%
11,000株 - 2021年3月+0.017%
常務取締役
営業本部長 - 0.079%
14,000株 - 2022年3月+0.012%
常務取締役 - 0.091%
16,000株
略歴
1976年4月 | 当行入行 |
2003年4月 | 横浜ニュータウン支店長 |
2005年9月 | 南国支店長 |
2006年11月 | 事務統括部主任業務役 |
2008年9月 2009年9月 2010年7月 | 経営統括部主任業務役 営業統括部主任業務役 営業統括部グループ長 |
2012年4月 2013年5月 2014年9月 2015年6月 2017年4月 2017年6月 2019年4月 2020年6月 2022年4月 | ローン業務部グループ長 ローン業務部長 コンプライアンス統括部長 取締役監査部長 取締役事務システム部長 常務取締役事務システム部長 常務取締役 常務取締役営業本部長 常務取締役(現職) |
その他
- 生年月日
- 1957年5月13日