臨時報告書
- 【提出】
- 2016/04/01 9:47
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2016年4月1日付の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日および所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
② 代表取締役でなくなる者
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
田﨑 博道 (1957年1月20日生) | 専務取締役 (代表取締役) | 常務執行役員 | 2016年4月1日 | - |
高野 耕一 (1958年12月1日生) | 常務取締役 (代表取締役) | - | 2016年4月1日 | - |
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
隅 修三 (1947年7月11日生) | - | 取締役会長 (代表取締役) | 2016年3月31日 | - |
岩井 幸司 (1955年1月7日生) | - | 取締役副社長 (代表取締役) | 2016年3月31日 | - |
持田 和男 (1956年1月16日生) | - | 専務取締役 (代表取締役) | 2016年3月31日 | - |
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
田﨑 博道 | 1979年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員コマーシャル損害部長 2012年6月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務取締役(現職) |
高野 耕一 | 1981年4月 当社入社 2013年6月 東京海上日動あんしん生命保険株式会社常務取締役 2015年4月 同社専務取締役 2016年3月 同社専務取締役退任 2016年4月 当社常務取締役(現職) |
以上