役員の状況
橋口誠之
2022年3月の株式保有割合0.001%(1,900株)
- 2019年3月
監査役 - 0%
1,900株 - 2021年3月
監査役 - 0.001%
1,900株 - 2022年3月 ±0%
監査役 - 0.001%
1,900株
略歴
1969年4月 | 日本国有鉄道入社 |
1987年4月 | 東日本旅客鉄道株式会社入社 |
1992年5月 | 当社厚生部長 |
1996年6月 | 当社取締役盛岡支社長 |
1998年6月 | 当社取締役建設工事部長 |
2000年6月 | 当社常務取締役仙台支社長 |
2002年6月 | 当社常務取締役鉄道事業本部副本部長 |
2004年6月 | 当社代表取締役副社長鉄道事業本部長 |
2008年6月 | 鉄建建設株式会社代表取締役社長 |
2014年6月 | 同社代表取締役会長 |
2016年6月 | 同社取締役会長 |
2018年6月 | 同社取締役会長退任 |
2019年6月 | 東日本旅客鉄道株式会社監査役(現在) |
その他
- 生年月日
- 1947年3月10日