役員の状況
降矢直樹
2022年3月の株式保有割合0.051%(前回報告+0.022%、21,100株)
- 2014年3月
取締役
人事・秘書・広報担当 - 0.029%
5,900株 - 2022年3月+0.022%
常務取締役
グループ企業担当 - 0.051%
21,100株
略歴
1981年3月 | 当社入社 |
2009年6月 | 当社取締役業務統轄本部東日本担当部長 |
2011年6月 | 株式会社上越シビックサービス代表取締役副社長 |
2015年4月 | 株式会社日本管財環境サービス代表取締役社長 |
2015年6月 | 当社取締役退任 |
2022年4月 | 当社グループ企業担当 |
2022年6月 | 当社常務取締役グループ企業担当(現任) |
その他
- 生年月日
- 1956年1月27日