役員の状況
久保成人
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1977年4月 | 国土交通省入省 |
2010年8月 | 国土交通省鉄道局長 |
2012年9月 | 同省大臣官房長 |
2013年8月 | 同省観光庁長官 |
2015年9月 | 同省退任 |
2016年6月 | 公益社団法人日本観光振興協会理事長 |
2019年6月 | 当社社外取締役(現任) |
2020年6月 | 東京空港交通㈱専務取締役 |
2022年4月 | 東武トップツアーズ㈱代表取締役会長執行役員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1954年1月15日