役員の状況
伊藤博之
2021年2月の株式保有割合2.474%(前回報告+0.016%、1,061,000株)
- 2014年2月
代表取締役社長 - 2.994%
134万株 - 2015年2月-0.001%
代表取締役会長 - 2.993%
134万株 - 2016年2月-0.002%
代表取締役会長 - 2.991%
134万株 - 2017年2月-0.668%
代表取締役会長 - 2.323%
104万株 - 2018年2月+0.115%
代表取締役会長 - 2.438%
104万株 - 2019年2月+0.008%
代表取締役会長 - 2.446%
104万株 - 2020年2月+0.012%
代表取締役会長
執行役員 - 2.458%
105万株 - 2021年2月+0.016%
代表取締役会長
執行役員 - 2.474%
106万株
略歴
1963年8月 | 当社入社 |
1973年5月 | 北陸事業所長 |
1975年4月 | 取締役 |
1978年5月 | 常務取締役 |
1986年3月 | 専務取締役 |
1990年4月 | 代表取締役専務 |
1990年12月 | 代表取締役副社長 |
1991年10月 | 北陸ダイセキ株式会社代表取締役 |
1996年5月 | 代表取締役社長 |
2006年5月 | 北陸ダイセキ株式会社代表取締役退任 |
2015年3月 | 代表取締役会長 |
2020年5月 | 代表取締役会長執行役員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1943年4月5日