役員の状況
柱秀貴
2021年2月の株式保有割合0.734%(前回報告+0.013%、315,000株)
- 2014年2月
代表取締役副社長 - 0.672%
30万株 - 2015年2月 ±0%
代表取締役社長 - 0.672%
30万株 - 2016年2月 ±0%
代表取締役社長 - 0.672%
30万株 - 2017年2月-0.001%
代表取締役社長 - 0.671%
30万株 - 2018年2月+0.033%
代表取締役社長 - 0.704%
30万株 - 2019年2月+0.007%
代表取締役社長 - 0.711%
30万株 - 2020年2月+0.01%
代表取締役社長
執行役員 - 0.721%
30万株 - 2021年2月+0.013%
代表取締役社長
執行役員 - 0.734%
31万株
略歴
1984年4月 | 株式会社東海銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行 |
1990年4月 | 当社入社 |
1990年4月 | 財務部長 |
1990年8月 | 取締役 |
1993年2月 | 総務管理本部長 |
1994年3月 | 監査室長 |
1995年10月 | 常務取締役企画部長 |
1996年1月 | 株式会社伊藤治商事代表取締役 |
1996年3月 | 企画管理本部長 |
1999年2月 | 株式会社伊藤治商事代表取締役退任 |
1999年5月 | 代表取締役副社長 |
1999年9月 | 株式会社伊藤治商事(現株式会社イトジ)代表取締役(現任) |
2015年3月 | 代表取締役社長 |
2020年5月 | 代表取締役社長執行役員(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960年12月18日