臨時報告書
- 【提出】
- 2022/07/01 12:00
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2022年6月29日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※所有株式数については、2022年3月31日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※所有株式数については、2022年3月31日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
小坂 恵一 (1955年1月28日生) | 代表取締役社長 | 取締役専務執行役員 | 2022年6月29日 | 7,400株 |
※所有株式数については、2022年3月31日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
中島 信也 (1959年1月15日生) | 顧問 | 代表取締役社長 | 2022年6月29日 | 51,100株 |
伊藤 良平 (1955年2月17日生) | 顧問 | 代表取締役副社長 | 2022年6月29日 | 9,100株 |
※所有株式数については、2022年3月31日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
小坂 恵一 | 1977年4月 当社入社 2001年11月 当社取締役 2004年6月 当社常務執行役員 2006年6月 当社取締役 2010年6月 当社常務取締役 2011年6月 当社上席常務執行役員 2015年6月 当社取締役上席常務執行役員 2015年9月 株式会社スター・チャンネル代表取締役社長 2016年6月 当社常務執行役員 2018年6月 当社取締役常務執行役員 2021年3月 株式会社東北新社メディアサービス代表取締役社長 2021年6月 当社取締役専務執行役員 2022年6月 当社代表取締役社長(現任) |
以 上