役員の状況
望月壽一郎
2024年3月の株式保有割合0.005%(24,600株)
- 2022年3月
常勤監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
常勤監査役 - 0.005%
4,700株 - 2024年3月 ±0%
常勤監査役 - 0.005%
24,600株
略歴
1982年4月 | 当社入社 |
2012年8月 | セキュリティサービス第一部長 |
2014年4月 | 茨城綜合警備保障㈱(現ALSOK茨城㈱)出向代表取締役社長就任(2020年3月退任) |
2020年4月 | 第六地域本部長 |
2021年4月 | 第七地域本部長 |
2022年6月 | 常勤監査役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1960年1月25日