役員の状況
熊谷敬
2024年3月の株式保有割合0.002%(前回報告+0.001%、8,300株)
- 2022年3月
取締役
(常務執行役員) 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス 代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ 代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 - 0.001%
1,000株 - 2023年3月 ±0%
取締役
(常務執行役員) 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふホールディングス 代表取締役社長 ㈱らいふ代表取締役社長 ㈱エムビックらいふ 代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 - 0.001%
1,300株 - 2024年3月+0.001%
取締役
(常務執行役員) 介護事業担当 営業本部副本部長 ㈱らいふ代表取締役社長 ALSOK介護㈱代表取締役社長 - 0.002%
8,300株
略歴
2014年7月 | 復興庁統括官(2016年6月退官) |
2016年10月 | 当社執行役員就任 統括カンパニー副担当 地域統括副担当 開発技術等副総括担当 営業本部副本部長営業推進副担当 法人副担当 |
2017年4月 | 常務執行役員就任 介護事業担当(現任) 統括カンパニー担当 地域統括担当 営業本部副本部長営業推進副担当 |
2018年4月 | 営業本部副本部長HOME ALSOK担当 |
2020年4月 | 営業本部副本部長(現任) ㈱らいふホールディングス(現㈱らいふ)代表取締役社長就任 ㈱らいふ代表取締役社長就任(現任) ㈱エムビックらいふ(現ALSOKエムビック研究所㈱)代表取締役社長就任 |
2022年4月 2022年6月 | ALSOK介護㈱代表取締役社長就任(現任) 取締役常務執行役員就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1958年12月15日