役員の状況
百武尚樹
2024年3月の株式保有割合0.003%(15,100株)
- 2022年3月
取締役
(常務執行役員) 人事総括担当 企業倫理担当 - 0.002%
2,400株 - 2023年3月+0.001%
取締役
(常務執行役員) 人事総括担当 企業倫理担当 - 0.003%
2,600株 - 2024年3月 ±0%
取締役
(常務執行役員) 人事総括担当 企業倫理担当 - 0.003%
15,100株
略歴
1989年4月 | 当社入社 |
2016年4月 | ALSOKあんしんケアサポート㈱出向代表取締役社長就任(2017年3月退任) |
2017年4月 | 人事部長 |
2019年4月 | 執行役員就任 人事担当 |
2022年4月 | 常務執行役員就任 人事総括副担当 |
2022年6月 | 取締役常務執行役員就任(現任) 人事総括担当(現任) 企業倫理担当(現任) |
その他
- 生年月日
- 1964年5月15日