役員の状況
ソル・エーデルスタイン(Sol Edelstein)
2018年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2013年12月
取締役 - 0%
0株 - 2014年12月
取締役 - 0%
0株 - 2015年12月
取締役
国際戦略担当 - 0%
0株 - 2016年12月
取締役
国際戦略担当 - 0%
0株 - 2017年12月
取締役
国際戦略担当 - 0%
0株 - 2018年12月
取締役
国際戦略担当 - 0%
0株
略歴
昭和48年9月ピッツバーグ大学メッドセンター勤務 昭和56年9月ジョージワシントン大学医学部教授就任(現任) 平成5年1月World Access, Inc.(現Allianz Global Assistance)代表取締役就任 平成12年4月Vanter Ventures Inc.(現Vanter Cruise Health Services, Inc.)CEO就任(現任) 平成15年1月当社代表取締役就任 平成15年10月当社代表取締役辞任 当社取締役就任(現任) 平成17年7月EJUS取締役就任 平成27年4月EJUS代表取締役就任(現任) 平成28年3月国際戦略担当(現任) 平成30年5月EJCA取締役就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 昭和21年7月6日生