役員の状況
渡邊龍男
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2014年12月
取締役 - 0%
0株 - 2015年12月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2016年12月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2017年12月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2018年12月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2019年12月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2020年12月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2021年12月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2022年12月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2023年12月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株
略歴
1987年4月住友生命保険相互会社入社
2001年6月サイトデザイン株式会社取締役
2004年6月株式会社オールアバウト常勤監査役
2004年6月株式会社SDホールディングス監査役
2005年3月デザインエクスチェンジ株式会社監査役
2007年6月ウェーブロックホールディングス株式会社取締役
2007年6月HRソリューションズ株式会社監査役
2012年3月当社社外取締役
2014年3月当社社外取締役退任
2014年6月株式会社オールアバウトライフマーケティング監査役(現任)
2014年6月株式会社オールアバウトライフワークス監査役
2014年9月株式会社インターネットインフィニティー社外取締役
2015年3月当社社外取締役
2016年3月当社社外取締役(監査等委員)(現任)
2016年8月株式会社星野社外取締役
2018年3月株式会社LTE-X(現株式会社closip)監査役
2020年6月株式会社インターネットインフィニティー監査役(現任)
2020年6月株式会社セルム社外取締役
2021年3月株式会社ORJ社外取締役(現任)
2023年3月株式会社CAC Holdings社外取締役(現任)
2023年6月株式会社オールアバウト社外取締役(監査等委員)(現任)
2023年6月株式会社セルム社外取締役(監査等委員)(現任)
その他
- 生年月日
- 1964年6月11日