役員の状況
伊藤大義
2019年3月の株式保有割合0.001%(13,000株)
- 2014年3月
監査役 - 0%
0株 - 2015年3月
社外取締役 - 0%
2,000株 - 2016年3月
社外取締役 - 0%
5,000株 - 2017年3月
社外取締役 - 0%
7,000株 - 2018年3月
社外取締役 - 0.001%
10,000株 - 2019年3月 ±0%
社外取締役 - 0.001%
13,000株
略歴
1970年1月 | 監査法人辻監査事務所入所 |
1973年5月 | 公認会計士登録 |
1989年2月 | みすず監査法人代表社員 |
2004年7月 | 日本公認会計士協会副会長(2007年6月まで) |
2006年5月 | みすず監査法人理事(2007年7月まで) |
2009年4月 | 早稲田大学大学院会計研究科教授(2013年3月まで) |
2012年1月 | 日本公認会計士協会綱紀審査会 会長(2016年8月まで) |
2014年6月 | 当社社外監査役(2015年6月まで)三菱化学㈱監査役(2017年3月まで) |
2015年6月 | 当社社外取締役(現) |
その他
- 生年月日
- 1946年10月13日