役員の状況
山田友宣
2022年3月の株式保有割合0.009%(前回報告+0.001%、12,000株)
- 2016年3月
取締役
営業本部長 - 0.005%
6,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役
営業本部長、特機部管掌 - 0.005%
6,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役
営業本部長、特機部管掌 - 0.005%
7,000株 - 2019年3月 ±0%
取締役
営業本部長、 特機部担当本部長 - 0.005%
7,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役副社長
(代表取締役) 営業本部長、監査部担当本部長 特機事業本部管掌 - 0.005%
7,000株 - 2021年3月+0.003%
取締役副社長
(代表取締役) 営業本部長、監査部担当本部長 ライフソリューション事業本部 管掌 - 0.008%
10,000株 - 2022年3月+0.001%
取締役副社長
(代表取締役) 営業本部長、監査部担当本部長 台湾地域本部長 - 0.009%
12,000株
略歴
1981年4月 | 当社入社 |
2007年1月 | 当社第1営業部長 |
2010年6月 | 当社取締役 |
2012年6月 | 当社執行役員 |
2014年6月 | 当社常務執行役員 当社営業本部長(現任) |
2016年6月 | 当社取締役・常務執行役員 豊田合成(上海)管理有限公司(現豊田合成(中国)投資有限公司)董事長に就任 |
2017年6月 2019年6月 | 当社取締役・専務執行役員 当社特機部管掌 当社取締役・執行役員 当社特機部担当本部長 |
2020年6月 | 当社取締役副社長に就任(現任) 当社監査部担当本部長(現任) 当社特機事業本部管掌 |
2021年1月 2022年6月 | 当社ライフソリューション事業 本部管掌 当社台湾地域本部長(現任) |
その他
- 生年月日
- 1959年2月4日