役員の状況
石塚達郎
2023年12月の株式保有割合0%(300株)
- 2021年12月
監査役 - 0%
0株 - 2022年12月
監査役 - 0%
100株 - 2023年12月
監査役 - 0%
300株
略歴
1978年4月 | ㈱日立製作所入社 |
2011年4月 | 同社執行役常務 |
2013年4月 | 同社執行役専務 |
2014年4月 | 同社代表執行役執行役副社長 |
2015年4月 | Hitachi Europe Ltd.取締役副会長 |
2016年7月 | ㈱日立総合計画研究所取締役会長 |
2017年4月 | 日立建機㈱代表執行役執行役会長 |
2017年6月 | 同社取締役兼代表執行役執行役会長 |
2019年4月 | 同社取締役 |
2019年6月 | 同上退任(公財)日立財団理事長 |
2022年3月 | 当社監査役(現在に至る) |
2022年6月 | (公財)日立財団理事長退任 |
その他
- 生年月日
- 1955年12月23日