役員の状況
吉村貴典
2024年3月の株式保有割合0.684%(前回報告+0.007%、574,000株)
- 2014年3月
代表取締役社長兼COO
社長執行役員 - 0.265%
24万株 - 2015年3月 ±0%
代表取締役社長兼COO
社長執行役員 - 0.265%
24万株 - 2016年3月 ±0%
代表取締役社長兼COO
社長執行役員 - 0.265%
24万株 - 2017年3月 ±0%
代表取締役社長兼COO
社長執行役員 - 0.265%
24万株 - 2018年3月+0.002%
代表取締役社長兼COO
社長執行役員 - 0.267%
25万株 - 2019年3月+0.001%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.268%
25万株 - 2020年3月+0.323%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.591%
55万株 - 2021年3月+0.004%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.595%
55万株 - 2022年3月+0.077%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.672%
56万株 - 2023年3月+0.005%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.677%
56万株 - 2024年3月+0.007%
代表取締役
社長兼COO 社長執行役員 - 0.684%
57万株
略歴
1981年3月 | 当社入社 |
1997年6月 | 当社取締役就任 |
2003年6月 | 当社取締役退任 |
2003年6月 | 当社執行役員特品事業部長就任 |
2005年6月 | 当社取締役兼常務執行役員就任 |
2008年6月 | 当社取締役兼専務執行役員就任 |
2009年4月 | 四国丸一鋼管㈱代表取締役社長就任(現任) |
2011年6月 | 当社代表取締役副社長執行役員就任 |
2013年6月 | 当社代表取締役社長兼COO就任(現任) |
その他
- 生年月日
- 1957年6月16日