役員の状況
室橋和夫
2024年3月の株式保有割合0.005%(前回報告+0.001%、9,000株)
- 2017年3月
取締役
執行役員総務・人事担当人事部長 - 0.001%
3,000株 - 2018年3月 ±0%
取締役
執行役員秘書・人事担当人事部長 - 0.001%
3,000株 - 2019年3月+0.001%
取締役
執行役員 秘書・人事およびグループリスク・コンプライアンス担当 人事部長 - 0.002%
4,000株 - 2020年3月 ±0%
取締役
常務執行役員 CSR・人事・人材開発およびグループリスク・コンプライアンス担当 - 0.002%
4,000株 - 2021年3月+0.001%
取締役
常務執行役員 CSR・人事・人材開発およびグループリスク・コンプライアンス担当 - 0.003%
6,000株 - 2022年3月 ±0%
取締役
常務執行役員 CSR・人事・人材開発およびグループリスク・コンプライアンス担当 - 0.003%
7,000株 - 2023年3月+0.001%
取締役
常務執行役員 人事・人材開発・グループサステナビリティおよびグループリスク・コンプライアンス担当 - 0.004%
8,000株 - 2024年3月+0.001%
取締役
常務執行役員 人事・人材開発・グループサステナビリティおよびグループリスク・コンプライアンス担当 - 0.005%
9,000株
略歴
1986年4月 | 当社入社 |
2009年6月 | 当社生産本部清水工場長 |
2010年10月 | 当社生産本部静岡工場長 |
2012年4月 | 当社管理本部勤労部長 |
2013年4月 | 東洋製罐株式会社経営管理本部総務人事部長 |
2015年7月 | 同社経営管理本部人事部長 |
2016年4月 | 当社人事部長 |
2017年4月 | 当社執行役員 |
2017年6月 | 当社取締役現在に至る 当社総務・人事担当 |
2018年6月 2019年6月 | 当社秘書・人事担当 当社秘書・人事およびグループリスク・コンプライアンス担当 |
2019年10月 2020年4月 | リスク危機管理統括室長 当社常務執行役員現在に至る 当社CSR・人事・人材開発およびグループリスク・コンプライアンス担当 |
2023年4月 | 当社人事・人材開発・グループサステナビリティおよびグループリスク・コンプライアンス担当現在に至る |
その他
- 生年月日
- 1963年9月24日