役員の状況
國分博史
2023年9月の株式保有割合0.007%(前回報告+0.001%、1,100株)
- 2014年9月
監査役 - 0.002%
1,000株 - 2015年9月 ±0%
監査役 - 0.002%
1,000株 - 2016年9月 ±0%
監査役 - 0.002%
1,000株 - 2017年9月+0.002%
監査役 - 0.004%
300株 - 2018年9月+0.001%
監査役 - 0.005%
400株 - 2019年9月 ±0%
監査役 - 0.005%
400株 - 2020年9月 ±0%
監査役 - 0.005%
400株 - 2021年9月+0.001%
監査役 - 0.006%
500株 - 2022年9月 ±0%
監査役 - 0.006%
1,100株 - 2023年9月+0.001%
監査役 - 0.007%
1,100株
略歴
1989年10月 | 朝日監査法人入社(1997年7月退社) |
1993年2月 | 公認会計士登録 |
1997年7月 | 栄監査法人入社 |
2003年7月 | 栄監査法人代表社員(2020年6月退任) |
2010年12月 | 当社監査役(現任) |
2011年2月 | 財団法人大阪国際交流センター(現公益財団法人大阪国際交流センター)監事(現任) |
2011年3月 | 公益財団法人芳泉文化財団監事(現任) |
2011年4月 | 財団法人ホソカワ粉体工学振興財団(現公益財団法人ホソカワ粉体工学振興財団)監事(現任) |
2011年4月 | 大阪府歯科医師連盟顧問(現任) |
2019年10月 | 学校法人たつみ学園理事(現任) |
2020年7月 | 上本町監査法人設立、代表社員(現任) |
2022年2月 | 一般社団法人清交社監事(現任) |
その他
- 生年月日
- 1966年9月7日