役員の状況
河渕健司
2024年3月の株式保有割合0.017%(前回報告+0.003%、2,000株)
- 2017年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2018年3月
取締役(監査等委員) - 0%
0株 - 2019年3月
取締役(監査等委員) - 0.003%
100株 - 2020年3月 ±0%
取締役
(監査等委員) - 0.003%
100株 - 2021年3月+0.004%
取締役
(監査等委員) - 0.007%
200株 - 2022年3月+0.004%
取締役
(監査等委員) - 0.011%
1,300株 - 2023年3月+0.003%
取締役
(監査等委員) - 0.014%
1,700株 - 2024年3月+0.003%
取締役
(監査等委員) - 0.017%
2,000株
略歴
1975年4月 | 太陽鉄工株式会社(現株式会社TAIYO)入社 |
2001年6月 | 同社取締役 |
2003年6月 | 同社常務取締役 |
2007年6月 | 同社専務取締役 |
2008年6月 | 同社代表取締役社長 |
2014年6月 | 同社取締役会長 |
2015年9月 | 同社取締役会長退任 |
2016年6月 | 油研工業株式会社取締役(社外)就任 |
2017年6月 | 当社取締役就任(監査等委員)(現任) |
その他
- 生年月日
- 1950年7月10日