役員の状況
古城佳子
2024年3月の株式保有割合0.006%(前回報告+0.005%、13,120株)
- 2019年3月
取締役 - 0%
242株 - 2020年3月
取締役 - 0%
509株 - 2021年3月
取締役 - 0%
684株 - 2022年3月
取締役 - 0%
856株 - 2023年3月
取締役 - 0.001%
1,081株 - 2024年3月+0.005%
取締役
取締役会議長 - 0.006%
13,120株
略歴
1988年4月國學院大學法学部専任講師
1991年4月同学部助教授
1996年4月東京大学大学院総合文化研究科助教授
1999年6月同研究科教授(2020年3月まで)
2010年10月財団法人日本国際政治学会理事長
2012年10月一般財団法人日本国際政治学会評議員(現在に至る)
2014年10月日本学術会議会員(2020年9月まで)
2018年6月当社取締役(現在に至る)
2019年7月当社指名委員会委員、報酬委員会委員(2023年6月まで)
2020年4月青山学院大学国際政治経済学部国際政治学科教授(現在に至る)
2023年6月当社指名委員会委員
2024年6月当社取締役会議長(現在に至る)
その他
- 生年月日
- 1956年6月19日