役員の状況
野村勝明
2021年3月の株式保有割合0%(1,000株)
- 2016年3月
代表取締役兼副社長執行役員
経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長 - 0.001%
16,000株 - 2017年3月
代表取締役
副社長執行役員管理統轄本部長 - 0%
16,000株 - 2018年3月
代表取締役
副社長執行役員兼管理統轄本部長 - 0%
1,000株 - 2019年3月
代表取締役
副社長 執行役員兼 管理統轄本部長 - 0%
1,000株 - 2020年3月
代表取締役
社長執行役員兼COO 兼管理統轄本部長 - 0%
1,000株 - 2021年3月
代表取締役
社長執行役員兼COO 兼管理統轄本部長 - 0%
1,000株
報酬1億円超の役員として登場
- 2022年3月
- 1億500万
略歴
1981年4月 | 当社入社 |
2009年10月 | 同AVシステム管理本部長 |
2010年4月 | 同執行役員経理本部長 |
2010年6月 | 同取締役執行役員経理本部長 |
2011年10月 | 同取締役常務執行役員経営戦略統轄兼経理本部長 |
2012年4月 | 同取締役執行役員大型液晶事業本部副本部長 |
2012年6月 | シャープディスプレイプロダクト㈱(現:堺ディスプレイプロダクト㈱)代表取締役会長(2016年4月より取締役会長、同年6月退任) |
2016年4月 | 当社副社長執行役員兼経理・財務本部長 |
2016年6月 | 同代表取締役副社長執行役員兼経営企画本部長兼経理・財務本部長兼東京支社長 |
2016年8月 | 同代表取締役副社長兼管理統轄本部長 |
2017年6月 | 同代表取締役副社長執行役員兼管理統轄本部長 |
2019年7月 | 同代表取締役副社長執行役員兼スマートライフグループ長兼管理統轄本部長 |
2020年6月 | 同代表取締役 社長執行役員兼COO兼管理統轄本部長(現在に至る) |
その他
- 生年月日
- 1957年2月7日