役員の状況
山口重久
2014年3月の株式保有割合0.007%(10,000株)
- 2014年3月
常勤監査役 - 0.007%
10,000株
略歴
1975年4月 | 当社入社 |
1999年6月 | 海外第1営業本部第2営業部長 |
2002年7月 | グローバルマーケティング本部長 |
2003年4月 | 執行役員グローバルビジネス本部長 |
同年6月 | 取締役 グローバルビジネス本部長委嘱 |
2004年4月 | 計測事業統轄本部グローバルビジネス本部長委嘱 |
2007年4月 | 常務執行役員兼務 |
2008年4月 | 営業・CRMグループ総括委嘱 |
2010年4月 | 経営企画室長委嘱 |
2011年3月 | 常務執行役員退任 |
同年6月 | 取締役退任 常勤監査役(現) |
その他
- 生年月日
- 1952年6月11日生