臨時報告書
- 【提出】
- 2019/12/05 13:02
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2019年11月25日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役となる者
(注)所有株式数については、2019年9月30日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
(注)所有株式数については、2019年9月30日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役となる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
中川 準 (1959年8月3日) | 代表取締役グループCAO (Chief Administrative officer) | 取締役執行役員専務 | 2019年11月25日 | 27,200株 |
(注)所有株式数については、2019年9月30日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
大滝 正彦 (1952年12月23日) | 取締役グループCCO (Chief Compliance officer) | 代表取締役執行役員社長 | 2019年11月25日 | 71,700株 |
(注)所有株式数については、2019年9月30日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 | |
中川 準 | 2008年9月 | 当社入社 |
2008年10月 | 当社生産部担当部長 | |
2009年4月 | 執行役員 | |
2009年4月 | 事業推進本部スタンダード事業統括部長 | |
2010年4月 | ユニット事業推進本部管理部長 | |
2011年6月 | 取締役(現任) | |
2018年4月 | グループ事業管理本部副本部長(現任) | |
2018年6月 | 執行役員専務 |
以 上