役員の状況
浦野邦子
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株 - 2024年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1979年4月 | ㈱小松製作所(コマツ)入社 |
2005年4月 | 同社生産本部物流企画部長 |
2010年4月 | 同社コーポレートコミュニケーション部長 |
2011年4月 | 同社執行役員コーポレートコミュニケーション部長 |
2014年4月 | 同社執行役員人事部長 |
2016年4月 | 同社常務執行役員人事部長 |
2018年6月 2021年4月 2021年6月 2021年7月 | 同社取締役兼常務執行役員 同社取締役(2021年6月退任) 当社取締役(現任) ㈱小松製作所(コマツ)顧問(現任) |
(重要な兼職の状況) | |
㈱小松製作所(コマツ)顧問森永製菓㈱社外取締役日本製鉄㈱社外取締役一般社団法人ジャパンラグビーリーグワン理事 |
その他
- 生年月日
- 1956年10月19日