役員の状況
菅田史朗
2023年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役 - 0%
0株 - 2023年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1972年4月 | ウシオ電機㈱入社 |
1993年1月 | BLV Licht-und Vakuumtechnik GmbH社長 |
2000年6月 | ウシオ電機㈱取締役上席執行役員 |
2003年4月 | 同社取締役ランプカンパニープレジデント |
2004年6月 | 同社代表取締役専務執行役員 |
2005年3月 | 同社代表取締役社長 |
2014年10月 2016年6月 | 同社取締役相談役 同社相談役 |
2017年7月 | 当社取締役(現任) ウシオ電機㈱特別顧問(2021年4月退任) |
(重要な兼職の状況) | |
ヤマトホールディングス㈱社外取締役・取締役会議長 |
その他
- 生年月日
- 1949年11月17日