役員の状況
奥宮京子
2021年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2018年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2019年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2020年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株 - 2021年3月
監査役
(非常勤) - 0%
0株
略歴
1984年4月 | 弁護士登録(現在) |
2000年9月 | 田辺総合法律事務所入所(現在) |
2014年6月 | 森永乳業㈱社外取締役(2019年6月まで) |
2018年6月 | 当社社外監査役(非常勤)(現在) |
2019年3月 | ルネサスエレクトロニクス㈱社外取締役(2020年3月まで) |
その他
- 生年月日
- 1956年6月2日