役員の状況
藤原健嗣
2020年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2015年3月
取締役 - 0%
0株 - 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
0株 - 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株
略歴
1969年4月 | 旭化成工業株式会社(現旭化成株式会社)入社 |
2000年6月 | 同社取締役 |
2003年6月 | 同社常務執行役員 |
2003年10月 | 旭化成ケミカルズ株式会社代表取締役社長社長執行役員 |
2009年4月 | 旭化成株式会社副社長執行役員 |
2009年6月 | 同社取締役副社長執行役員 |
2010年4月 | 同社代表取締役社長社長執行役員 |
2014年4月 | 同社取締役副会長 |
2015年6月 | 当社取締役(現任) |
旭化成株式会社常任相談役 | |
2018年6月 | 同社相談役(2020年6月退任予定) |
その他
- 生年月日
- 1947年2月19日