役員の状況
矢後夏之助
2022年3月の株式保有割合0.001%(4,200株)
- 2019年3月
取締役 - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
800株 - 2021年3月
取締役 - 0%
2,500株 - 2022年3月
取締役 - 0.001%
4,200株
略歴
1977年4月 | 株式会社荏原製作所入社 |
2002年6月 | 同社執行役員 |
2004年4月 | 同社上席執行役員精密・電子事業本部長兼Ebara Precision Machinery Europe GmbH代表取締役会長兼Ebara Technologies Inc.代表取締役会長兼上海荏原精密機械有限公司董事長 |
2004年6月 | 同社取締役 |
2005年4月 | 同社取締役兼台湾荏原精密股份有限公司董事長 |
2005年6月 | 同社取締役精密・電子事業カンパニー・プレジデント兼藤沢事業所長 |
2006年4月 | 同社取締役常務執行役員精密・電子事業カンパニー・プレジデント |
2007年4月 | 同社代表取締役社長 |
2007年5月 | 同社代表取締役社長内部統制整備推進統括部長 |
2009年7月 | 同社代表取締役社長内部統制統括部長 |
2013年4月 | 同社取締役会長 |
2019年3月 | 同社取締役会長退任 |
2019年6月 | 当社取締役(現) |
その他
- 生年月日
- 1951年5月16日