役員の状況
中森真紀子
2024年3月の株式保有割合0.001%(13,000株)
- 2019年3月
- - 0%
0株 - 2020年3月
取締役 - 0%
0株 - 2021年3月
取締役 - 0.001%
10,000株 - 2022年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
11,000株 - 2023年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
12,000株 - 2024年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
13,000株
略歴
1987年4月 | 日本電信電話㈱入社 |
1991年10月 | 井上斎藤英和監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 |
1996年4月 | 公認会計士登録 |
1997年7月 | 中森公認会計士事務所代表(現任) |
2000年8月 | 日本オラクル㈱社外監査役 |
2006年12月 | ㈱アイスタイル社外監査役(2019年9月退任) |
2008年8月 | 日本オラクル㈱社外取締役 |
2011年12月 | M&Aキャピタルパートナーズ㈱ 社外監査役(2023年12月退任) |
2013年6月 | 伊藤忠テクノソリューションズ㈱ 社外取締役 ㈱ネクスト(現㈱LIFULL) 社外監査役(現任) |
2015年11月 | ㈱チームスピリット社外監査役(2021年11月退任) |
2019年6月 | 現職に就任 |
その他
- 生年月日
- 1963年8月18日