役員の状況
村木厚子
2022年3月の株式保有割合0%(3,000株)
- 2016年3月
取締役 - 0%
0株 - 2017年3月
取締役 - 0%
0株 - 2018年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2019年3月
- - 0%
1,000株 - 2020年3月
取締役 - 0%
2,000株 - 2021年3月
取締役 - 0%
2,000株 - 2022年3月
取締役 - 0%
3,000株
略歴
1978年4月 2005年10月 2006年9月 | 労働省入省 厚生労働省大臣官房政策評価審議官 同省大臣官房審議官(雇用均等・児童家庭担当) |
2008年7月 2010年9月 2012年9月 2013年7月 2015年10月 2016年6月 | 同省雇用均等・児童家庭局長 内閣府政策統括官(共生社会政策担当) 厚生労働省社会・援護局長 厚生労働事務次官 厚生労働省退官 現職に就任 |
2017年4月 | 津田塾大学客員教授(現任) |
2017年6月 | SOMPOホールディングス㈱社外監査役 |
2018年6月 | 住友化学㈱社外取締役(現任) |
2019年6月 | SOMPOホールディングス㈱社外取締役(2021年6月退任) |
その他
- 生年月日
- 1955年12月28日