役員の状況
立岡恒良
2024年3月の株式保有割合0.001%(30,000株)
- 2018年3月
取締役 - 0%
3,000株 - 2019年3月
取締役 - 0%
3,000株 - 2020年3月
取締役 - 0%
4,000株 - 2021年3月
取締役 - 0%
6,000株 - 2022年3月
取締役 - 0.001%
8,000株 - 2023年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
9,000株 - 2024年3月 ±0%
取締役
監査等委員 - 0.001%
30,000株
略歴
1980年4月 | 通商産業省(現経済産業省)入省 内閣官房内閣審議官、経済産業省大臣官房長、経済産業事務次官を経て |
2015年7月 | 同省退官 |
2018年1月 | 当社顧問(2018年6月退任) |
2018年6月 | 当社取締役 |
2024年6月 | 当社取締役監査等委員[現職] |
その他
- 生年月日
- 1958年1月29日