役員の状況
口石隆敏
2021年3月の株式保有割合0.027%(前回報告+0.003%、11,300株)
- 2018年3月
取締役常務執行役員
全社鉄構営業事業・全社製鋼原料事業統轄兼東京条鋼部門・北海道支店・東北支店・北関東支店担当 - 0.019%
8,200株 - 2019年3月+0.003%
- - 0.022%
9,100株 - 2020年3月+0.002%
取締役
常務執行役員 - 0.024%
10,300株 - 2021年3月+0.003%
取締役
常務執行役員 - 0.027%
11,300株
略歴
1981年4月 | 当社入社 |
2010年4月 | 当社理事東京条鋼建材第一・条鋼建材第二・製鋼原料・鉄構営業・流通販売・東北支店・新潟支店・北関東営業所担当兼全社鉄構事業推進調整担当 |
2010年6月 | 当社取締役 |
2010年9月 | 上海阪飛信息技術有限公司董事長(2020年5月退任) |
2012年4月 | 当社取締役執行役員 |
2014年6月 | 当社執行役員 |
2017年4月 | 当社常務執行役員 |
2018年6月 | 当社取締役常務執行役員(現任) |
[現在の担当] | 東京条鋼部門・全社鉄構営業事業・全社製鋼原料事業・東京冷熱事業・北海道支店・東北支店・北関東支店統轄 |
その他
- 生年月日
- 1958年10月23日