役員の状況
堀龍兒
2024年3月の株式保有割合0.004%(1,900株)
- 2014年3月
取締役 - 0%
0株 - 2015年3月
取締役 - 0%
1,000株 - 2016年3月
取締役 - 0.001%
2,000株 - 2017年3月 ±0%
取締役 - 0.001%
3,000株 - 2018年3月+0.001%
取締役 - 0.002%
700株 - 2019年3月 ±0%
- - 0.002%
900株 - 2020年3月+0.001%
取締役 - 0.003%
1,200株 - 2021年3月 ±0%
取締役 - 0.003%
1,400株 - 2022年3月+0.001%
取締役 - 0.004%
1,600株 - 2023年3月 ±0%
取締役 - 0.004%
1,800株 - 2024年3月 ±0%
取締役 - 0.004%
1,900株
略歴
1966年4月 | 岩井産業㈱(現双日㈱)入社 |
1996年6月 | 日商岩井㈱(現双日㈱)取締役 |
2000年6月 | 同社常務取締役 |
2002年6月 | 同社専務執行役員(2003年3月退任) |
2003年4月 | 早稲田大学法学部教授 |
2004年4月 | 早稲田大学大学院法務研究科教授(2014年3月退任) |
2005年6月 | ㈱トクヤマ社外監査役(2017年6月退任) |
2011年6月 | リスクモンスター㈱社外取締役(現任) |
2012年6月 | ㈱T&Dホールディングス社外取締役(2018年6月退任) |
2013年4月 | 学校法人早稲田大阪学園専務理事・学園長(2018年12月退任) |
2014年4月 | TMI総合法律事務所顧問(現任) |
早稲田大学名誉教授(現任) | |
2014年6月 | 当社取締役(現任) |
2016年5月 | ㈱ニシキ社外取締役(2020年5月退任) |
2018年6月 | ㈱ロッテ社外監査役(現任) |
2019年12月 | TMIベンチャーズ㈱代表取締役(現任) |
(主要な兼職) | リスクモンスター㈱社外取締役 |
㈱ロッテ社外監査役 |
その他
- 生年月日
- 1943年9月3日