役員の状況
髙橋秀行
2024年3月の株式保有割合0%(100株)
- 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
監査役 - 0%
0株 - 2023年3月
監査役 - 0%
100株 - 2024年3月
監査役 - 0%
100株
略歴
1980年4月 | ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 |
2012年4月 | ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員 |
2012年6月 | 同社常務取締役 |
2013年4月 | 同社取締役副社長 |
2014年4月 | 同社取締役(取締役会副議長)(2017年6月退任) |
2017年6月 | みずほ総合研究所㈱(現みずほリサーチ&テクノロジーズ㈱)代表取締役社長(2019年6月退任) |
2019年6月 | 共立㈱取締役会長(2021年6月退任) |
㈱サンシャインシティ社外取締役(現任) | |
2020年6月 | ㈱WOWOW社外監査役(2022年6月退任) |
当社監査役(現任) | |
2021年6月 | 共立㈱常任顧問(2022年6月退任) |
2022年6月 | ㈱WOWOW社外取締役(監査等委員)(2024年6月退任) |
2023年6月 | ㈱あおぞら銀行社外取締役(現任) |
(主要な兼職) | ㈱サンシャインシティ社外取締役 |
㈱あおぞら銀行社外取締役 |
その他
- 生年月日
- 1957年4月20日