臨時報告書
- 【提出】
- 2021/02/05 9:08
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2021年1月28日開催の取締役会において、代表取締役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表取締役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表取締役になる者
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役会長兼社長の吉江源之が代表取締役会長に就任することが決議いたしました。具体的な内容は以下のとおりです
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表取締役になる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
内田 豊稔 (1959年9月17日生) | 代表取締役社長 | 常務取締役 | 2021年3月1日 | 1,000株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
② 代表取締役でなくなる者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
青野 康徳 (1951年6月24日生) | 取締役副社長 | 代表取締役副社長 | 2021年3月1日 | 8,639株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
なお、この異動に伴い、代表取締役会長兼社長の吉江源之が代表取締役会長に就任することが決議いたしました。具体的な内容は以下のとおりです
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
吉江 源之 (1947年7月18日生) | 代表取締役会長 | 代表取締役 会長兼社長 | 2021年3月1日 | 221,991株 |
※所有株式数については、提出日現在の株式数を記載しています。
(2)新たに代表取締役になる者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
内田 豊稔 | 1996年7月 当社入社 2003年7月 当社業務改革推進室部長 2010年4月 当社名古屋工場長 2013年2月 当社執行役員大阪駐在 2017年6月 当社執行役員人事本部長兼人事部長 2018年4月 当社執行役員管理統括本部長兼人事本部長兼人事部長 2019年6月 当社取締役就任 2019年10月 当社中部本部長 2020年2月 当社常務取締役就任 2021年3月 当社代表取締役社長(就任予定) |
以 上