役員の状況
鈴木豊
2024年2月の株式保有割合0.001%(200株)
- 2018年2月
取締役 - 0%
0株 - 2019年2月
取締役 - 0%
0株 - 2020年2月
取締役 - 0%
0株 - 2021年2月
取締役 - 0%
100株 - 2022年2月
取締役 - 0%
100株 - 2023年2月
取締役 - 0%
100株 - 2024年2月
取締役 - 0.001%
200株
略歴
1973年3月 | キユーピー㈱入社 |
2001年2月 | 同社取締役 |
2003年2月 | 同社常務取締役 |
2004年2月 | 同社代表取締役社長 |
2011年3月 | 同社相談役 |
2013年3月 | 同社相談役退任 |
2013年11月 | ㈱山城経営研究所代表取締役社長 |
2018年5月 2019年11月 | 当社取締役(現任) ㈱山城経営研究所相談役 |
2020年9月 | 同社退職 |
その他
- 生年月日
- 1949年12月6日