役員の状況
小泉正己
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2021年3月
取締役
(監査等委員) - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
(常勤監査等委員) - 0%
0株 - 2023年3月
取締役
(常勤監査等委員) - 0%
0株 - 2024年3月
取締役
(常勤監査等委員) - 0%
0株
略歴
1995年7月株式会社ユナイテッドアローズ入社
2000年4月同社財務部部長
2001年3月株式会社プロスタッフ設立取締役副社長
2004年12月株式会社ネットプライス(現:BEENOS株式会社)常勤監査役
2006年6月株式会社ユナイテッドアローズ取締役
2008年7月同社取締役常務執行役員
2012年4月同社取締役専務執行役員
2020年6月同社取締役退任
2021年6月当社社外取締役常勤監査等委員(現任)
その他
- 生年月日
- 1961年7月20日