役員の状況
太田将
2024年3月の株式保有割合0%(0株)
- 2017年3月
監査役 - 0%
0株 - 2018年3月
監査役 - 0%
0株 - 2019年3月
監査役 - 0%
0株 - 2020年3月
監査役 - 0%
0株 - 2021年3月
監査役 - 0%
0株 - 2022年3月
取締役
監査等委員 - 0%
0株 - 2023年3月
社外取締役
監査等委員 - 0%
0株 - 2024年3月
社外取締役
監査等委員 - 0%
0株
略歴
1991年10月 | 青山監査法人入社 |
1997年2月 | PwCコンサルティング㈱入社 |
1997年4月 | 公認会計士登録 |
2001年3月 | 三和キャピタル㈱(現㈱三菱UFJキャピタル)入社 |
2002年12月 2003年3月 | フェニックス・キャピタル㈱入社 同社取締役 |
2006年4月 | ㈱アセントパートナーズ設立代表取締役社長(現任) |
2015年6月 | ㈱モリタホールディングス社外監査役(現任) |
2017年6月 2019年12月 2022年6月 2022年12月 | 当社社外監査役 シミックホールディングス㈱監査役 当社社外取締役監査等委員(現任) シミックホールディングス㈱社外取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1966年6月8日