臨時報告書
- 【提出】
- 2015/06/18 10:39
- 【資料】
- PDFをみる
提出理由
当社は、2015年6月16日開催の取締役会において、代表執行役の異動について決議いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
代表取締役の異動
(1)異動に係る代表執行役の氏名、生年月日、新旧役職名、異動年月日及び所有株式数
① 新たに代表執行役になった者
② 代表執行役でなくなった者
(2)新たに代表執行役になった者についての主要略歴
以 上
① 新たに代表執行役になった者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
清田 瞭 (1945年5月6日生) | 取締役兼代表執行役グループCEO | 取締役 | 2015年6月16日 | 3,500株 |
② 代表執行役でなくなった者
氏名 (生年月日) | 新役職名 | 旧役職名 | 異動年月日 | 所有株式数 |
斉藤 惇 (1939年10月18日生) | ― | 取締役兼代表執行役グループCEO | 2015年6月16日 | 26,700株 |
米田 道生 (1949年6月14日生) | ― | 取締役兼代表執行役グループCOO | 2015年6月16日 | 53,200株 |
(2)新たに代表執行役になった者についての主要略歴
氏名 | 略歴 |
清田 瞭 | 1969年4月 大和証券㈱(現㈱大和証券グループ本社)入社 1994年6月 同社取締役東部本部長 1996年5月 同社取締役債券・資金本部長 1997年6月 同社常務取締役債券・資金本部長 10月 同社代表取締役副社長 1999年4月 大和証券エスビーキャピタル・マーケッツ㈱(現大和証券㈱)代表取締役社長 2004年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役副会長兼執行役 ㈱大和総研理事長 2008年6月 ㈱大和証券グループ本社取締役会長兼執行役 2011年4月 同社取締役名誉会長 6月 同社名誉会長 2013年6月 当社取締役 ㈱東京証券取引所代表取締役社長 2015年6月 当社取締役兼代表執行役グループCEO(現任) ㈱東京証券取引所取締役(現任) |
以 上