役員の状況
加藤久利
2021年12月の株式保有割合0.003%(6,000株)
- 2018年12月
取締役常務執行役員
クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 - 0.002%
5,000株 - 2019年12月+0.001%
取締役
常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長兼 リゾート事業本部長 - 0.003%
6,000株 - 2020年12月 ±0%
取締役
常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長 - 0.003%
6,000株 - 2021年12月 ±0%
取締役
常務執行役員 クオリティライフ 事業本部長 - 0.003%
6,000株
略歴
1986年4月 | 当社入社 |
2011年3月 | 当社RM事業部長 |
2014年9月 | 東京建物シニアライフサポート㈱代表取締役社長(2020年12月退任) |
2016年1月 | 当社執行役員 |
2019年1月 | 当社常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 |
2019年3月 | 当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 |
2019年4月 | 当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長兼クオリティライフ事業企画部長兼リゾート事業企画部長 |
2020年1月 | 当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長兼リゾート事業本部長 |
2021年1月 | 当社取締役常務執行役員クオリティライフ事業本部長(現在) 東京建物リゾート㈱代表取締役社長執行役員(現在) |
その他
- 生年月日
- 1963年9月14日