役員の状況
山口隆央
2022年12月の株式保有割合0.001%(2,000株)
- 2014年12月
補欠監査役 - 0%
0株 - 2015年12月
監査役 - 0%
0株 - 2016年12月
監査役 - 0%
0株 - 2017年12月
監査役 - 0%
0株 - 2018年12月
監査役 - 0%
1,000株 - 2019年12月
監査役 - 0%
1,000株 - 2020年12月
監査役 - 0%
1,000株 - 2021年12月
監査役 - 0.001%
2,000株 - 2022年12月 ±0%
監査役 - 0.001%
2,000株
略歴
1985年2月 | 公認会計士登録 |
1987年9月 | 山口公認会計士事務所入所 |
1996年1月 | 山口公認会計士事務所所長(現任) |
2013年6月 | サトーホールディングス㈱社外監査役(2021年6月退任) |
2015年6月 | キョーリン製薬ホールディングス㈱社外監査役(現任) |
2016年3月 | 当社社外監査役(現任) |
2019年3月 | ライオン㈱社外監査役(2023年3月30日退任予定) |
その他
- 生年月日
- 1954年9月13日