役員の状況
服部秀一
2023年12月の株式保有割合0.001%(3,000株)
- 2014年12月
監査役 - 0%
0株 - 2015年12月
監査役 - 0%
200株 - 2016年12月
監査役 - 0%
0株 - 2017年12月
監査役 - 0%
1,000株 - 2018年12月
取締役 - 0%
1,000株 - 2019年12月
取締役 - 0%
1,000株 - 2020年12月
取締役 - 0.001%
2,000株 - 2021年12月 ±0%
取締役 - 0.001%
2,000株 - 2022年12月 ±0%
取締役 - 0.001%
3,000株 - 2023年12月 ±0%
取締役 - 0.001%
3,000株
略歴
1984年4月 | 弁護士登録 |
1988年7月 | 服部法律事務所(現服部総合法律事務所)設立(現任) |
2004年6月 | ウシオ電機㈱社外監査役(2016年6月退任) |
2007年4月 | 慶應義塾大学法科大学院講師(金融商品取引法担当)(2023年3月退任) |
2009年3月 | ㈱ルック(現㈱ルックホールディングス)社外監査役(2019年3月退任) |
2013年1月 | ポッカサッポロフード&ビバレッジ㈱社外監査役(2016年3月退任) |
2015年3月 | 当社社外監査役(2019年3月退任) |
2016年6月 | ウシオ電機㈱社外取締役(2018年6月退任) |
2019年3月 | 当社社外取締役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1953年11月25日