役員の状況
近田直裕
2023年12月の株式保有割合0%(0株)
- 2023年12月
監査役 - 0%
0株
略歴
1992年4月 | 中央新光監査法人入所 |
1995年4月 | 公認会計士登録 |
2004年7月 | 中央青山監査法人社員(2006年7月退所) |
2006年8月 | 近田公認会計士事務所設立代表(現任) |
2006年9月 | 税理士登録 |
2008年7月 | ㈱千代田會計社代表取締役(現任) |
2009年6月 | 興亜監査法人代表社員(現任) |
2016年6月 | RIZAPグループ㈱社外取締役(監査等委員)(2020年3月退任) |
2018年4月 | ㈱SKIYAKI社外取締役(監査等委員)(2024年4月退任予定) |
2020年12月 | 三菱総研DCS㈱社外監査役(現任) |
2022年6月 | フィード・ワン㈱社外監査役(現任) |
2022年7月 | ㈱SKIYAKI LIVE PRODUCTION社外監査役(2024年7月退任予定) |
2024年3月 | 当社社外監査役(現任) |
その他
- 生年月日
- 1969年12月19日